ymddiriedolwyr VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301582
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Nikky Shergold | Cadeirydd | 18 May 2022 |
|
|
||||
Alison Ruth Pinner | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Nicola Suzanne Gibberson | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Keith Russell | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Amanda Jane Bentley | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
William Patrick Nesbitt | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Angela Cossey | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
PATRICIA HILDA BOULT | Ymddiriedolwr | 28 June 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.