ymddiriedolwyr THE WARMLEY WAR MEMORIAL HALL AND COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 301643
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janet Stone | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Anthony Bell Chairman | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|||||
Pamela Jean Sessions | Ymddiriedolwr | 22 May 2014 |
|
|
||||
Suzanne Margaret Parry | Ymddiriedolwr | 19 May 2014 |
|
|
||||
Gloria Smith | Ymddiriedolwr | 06 May 2010 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.