Hanes ariannol THE CROFTON COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 301794
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £232.83k | £234.22k | £222.61k | £224.14k | £214.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £216.03k | £212.66k | £208.28k | £189.04k | £242.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.73k | £12.18k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £131.00k | £56.93k | £4.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.