Hanes ariannol ASHFORD HILL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (97 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/04/2019 | 29/04/2020 | 26/04/2021 | 26/04/2022 | 26/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.41k | £14.38k | £10.59k | £20.02k | £20.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.08k | £5.23k | £5.89k | £6.58k | £10.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.