ymddiriedolwyr TENDRING DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 302063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benson Emery | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|
||||
Alfie Benson | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Kallum Szabo | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Julie Talbot | Ymddiriedolwr | 06 February 2020 |
|
|
||||
Mike Badger | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||
Lynn Mayo | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|||||
ANDY HARPER | Ymddiriedolwr | 25 September 2012 |
|
|
||||
Martin Sell | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.