ymddiriedolwyr 1ST/2ND PARKESTON SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 302064
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rose Alice Underhill | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Cara Alice Reid | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Susan Anne Freeman | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Andrew William Robert Carmichael | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Harry Tilley | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
Alex Whiddett | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
Dean Trigg | Ymddiriedolwr | 03 May 2019 |
|
|
||||
PATRICIA TILLEY | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Justin Davis | Ymddiriedolwr | 20 May 2016 |
|
|
||||
Richard Tilley | Ymddiriedolwr | 20 May 2016 |
|
|
||||
Joanne Underhill | Ymddiriedolwr | 20 May 2016 |
|
|
||||
Lynn Mayo | Ymddiriedolwr | 20 May 2016 |
|
|||||
Glynis Patricia Zimmermann | Ymddiriedolwr | 26 November 2015 |
|
|
||||
Jeremy Watt | Ymddiriedolwr | 26 November 2015 |
|
|
||||
Matthew Andrew Kimber | Ymddiriedolwr | 26 October 2015 |
|
|
||||
BRIAN RONALD MAYO | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROGER PAUL STANLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.