ymddiriedolwyr 1ST HORNDON-ON-THE-HILL SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 302085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr J G Coster | Cadeirydd | 23 June 2013 |
|
|
||||
Layla Marie Martin | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Jennie Beard | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Daniel Burnett | Ymddiriedolwr | 20 September 2021 |
|
|
||||
Mr C S Towlson | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|||||
Mrs N L Reynolds | Ymddiriedolwr | 23 June 2013 |
|
|
||||
Mr J E Reynolds | Ymddiriedolwr | 23 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.