Hanes ariannol 2ND STANFORD-LE-HOPE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 302088
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.26k | £49.50k | £26.51k | £42.96k | £33.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.18k | £41.04k | £14.62k | £34.42k | £27.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £330 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.30k | £24.24k | £3.73k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.