ymddiriedolwyr RANDWICK SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 302122
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Riley | Cadeirydd | 02 December 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Marian Reed | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Matthew David Castle | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Harriet Vasey | Ymddiriedolwr | 14 June 2020 |
|
|
||||
Paul Blanch | Ymddiriedolwr | 11 July 2016 |
|
|
||||
LOUISE LITTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID BURNS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.