ymddiriedolwyr 3RD TEWKESBURY SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 302125
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Fendt | Cadeirydd | 04 February 2020 |
|
|
||||
Deborah Mary Huck-Jones | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Harry George Gerald Gibbens | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Rachael Mary Daly | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Angela Wheeler | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Liza Marie Gardiner-Orton | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Malgorzata Lidia Kula | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Patricia Jayne Clements | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|
||||
OLIVER MYLES COOPER | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
||||
Nicky Fendt | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Geoffrey Robert Dixon | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.