ymddiriedolwyr 63RD BRISTOL (ST ANDREW WITH ST BARTHOLOMEW) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 302164
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Druett | Cadeirydd | 14 June 2016 |
|
|
||||
Anita Craig | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Julie Stevenson | Ymddiriedolwr | 07 September 2018 |
|
|
||||
Peter Stonham | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
|
||||
Steven Dylan Peregrine Phillips | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
|
||||
Michael John Victory-Rowe | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
|
||||
Debra Stiles | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
|
||||
Philippa Scholar | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
|
||||
Mark Andrew Watts | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
|
||||
MICHAEL JAMES EVANS | Ymddiriedolwr | 01 February 2012 |
|
|
||||
Marcus Oliver Johnson | Ymddiriedolwr | 14 June 2006 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.