ymddiriedolwyr 14TH EASTLEIGH SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 302230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE Elizabeth COLE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Julia Gavin | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Gregory Alexander Richard Walker | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
Adam John Edwards | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Sharon Louise Clark | Ymddiriedolwr | 27 September 2003 |
|
|
||||
IAN COLE | Ymddiriedolwr | 01 August 1985 |
|
|
||||
ANTHONY COLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOUGLAS SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.