ymddiriedolwyr 14TH SOUTHAMPTON (HIGHFIELD) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 302298
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (111 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Scholefield | Cadeirydd | 01 August 2022 |
|
|
||||
Elena Vataga | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Victoria Elizabeth Lenz | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Oliver James McIntyre Hyde | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Oliver Wilson | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Anne Louise Holdorph | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Katrina Morice Jeffery | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Robert Crunden | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Daniel Paul Godsall | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Dr Ben Peter Hiett | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.