ymddiriedolwyr 5TH WINCHESTER (COMPTON AND SHAWFORD SCOUT GROUP)
Rhif yr elusen: 302314
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Simon Roberts | Cadeirydd | 11 March 2020 |
|
|
||||
Hannah Fletcher | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Alexandra Susan Clements | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Richard Ernest Webster | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
MICHAEL DAVID GOULDING | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|||||
Robert Alan James | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||
Teresa Maria James | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||
Stuart James Davies | Ymddiriedolwr | 12 December 2019 |
|
|
||||
Cindy Jean Hewitt | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.