Hanes ariannol MUCH HADHAM VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 302431
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.89k | £27.29k | £18.07k | £27.94k | £21.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.35k | £25.81k | £13.57k | £15.59k | £23.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £1.36k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.60k | N/A | £12.14k | £19.32k | £3.23k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.