Hanes ariannol THE HERTFORDSHIRE COUNTY FEDERATION OF YOUNG FARMERS' CLUBS
Rhif yr elusen: 302512
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (62 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.10k | £28.70k | £11.34k | £2.14k | £27.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.42k | £17.51k | £11.46k | £7.63k | £15.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.