Hanes ariannol HEMEL HEMPSTEAD DISTRICTS GUIDES ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 302537
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (130 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.40k | £2.18k | £2.12k | £5.90k | £10.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.66k | £2.35k | £2.02k | £4.76k | £9.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.