ymddiriedolwyr 1ST LEVERSTOCK GREEN SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 302540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Patmore | Cadeirydd |
|
|
|||||
Trina Jane Myatt | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
David William Jermy | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Richard Hollis | Ymddiriedolwr | 22 September 2021 |
|
|
||||
Louise Veragoo | Ymddiriedolwr | 09 November 2020 |
|
|
||||
Richard Edward Robert Hartley | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||
Marion Fenn | Ymddiriedolwr | 25 September 2016 |
|
|
||||
CLAIRE ATKINS | Ymddiriedolwr | 10 October 2014 |
|
|
||||
Gillian Barling | Ymddiriedolwr | 12 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.