ymddiriedolwyr 1ST CUFFLEY SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 302555
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID HOLT | Cadeirydd | 26 October 2012 |
|
|||||
David White | Ymddiriedolwr | 17 September 2023 |
|
|
||||
Lauren Jackson | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Matthew Crowdy | Ymddiriedolwr | 11 September 2022 |
|
|
||||
Paul Scott | Ymddiriedolwr | 04 September 2020 |
|
|
||||
Emma Lodge | Ymddiriedolwr | 04 September 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Sartori | Ymddiriedolwr | 04 September 2020 |
|
|
||||
Matthew Lodge | Ymddiriedolwr | 04 September 2020 |
|
|
||||
Amanda Pearson | Ymddiriedolwr | 16 September 2018 |
|
|
||||
Steven Rowsell | Ymddiriedolwr | 01 April 2015 |
|
|
||||
Diane Cracknell | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||
DR DAVID ALAN GILL | Ymddiriedolwr | 16 September 2013 |
|
|
||||
LYNN SAMUELSON | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|
||||
PETER DAVID CRACKNELL | Ymddiriedolwr | 26 October 2012 |
|
|
||||
JEAN HOLT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH JOSEPHINE WARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.