ymddiriedolwyr WARE DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 302624
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Allen Mr | Cadeirydd | 08 July 2019 |
|
|
||||
Andrew mark Buswell | Ymddiriedolwr | 06 February 2024 |
|
|
||||
Megan Emily Allen | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Paul Alexander Stretch | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Oliver Martin Samuel Rose | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Geoff Addy | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|
||||
KEITH LAURENCE JENNINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER DOUGLAS RAYMEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.