ymddiriedolwyr MANDEVILLE HALL
Rhif yr elusen: 302646
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Wallace Richard Gray | Ymddiriedolwr | 09 April 2024 |
|
|
||||
KEITH HUTCHINSON | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|||||
Mavis Rosa Campion | Ymddiriedolwr | 11 April 2017 |
|
|
||||
Shirley Rhodes | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|
||||
JEAN STRATFORD | Ymddiriedolwr | 12 May 2013 |
|
|
||||
Stanley Rhodes | Ymddiriedolwr | 27 April 2010 |
|
|
||||
JOAN CARPENTER | Ymddiriedolwr | 23 September 2004 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.