ymddiriedolwyr EASTCHURCH VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 302730
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLA DAWN WAGHORNE | Cadeirydd | 04 December 2017 |
|
|
||||
Sarah Poole | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Julie Read | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Erica Smith | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
SARAH ELIZABETH POOLE | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Elaine Smith | Ymddiriedolwr | 15 August 2022 |
|
|
||||
SUSAN HOPPER | Ymddiriedolwr | 01 October 2014 |
|
|||||
FRANCIS HARDMAN | Ymddiriedolwr | 10 June 2013 |
|
|
||||
MALCOLM AMOS NEWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.