ymddiriedolwyr SHORNE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 302841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (47 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Ernest Holt | Cadeirydd | 15 April 2022 |
|
|
||||
Ian Craig | Ymddiriedolwr | 04 April 2024 |
|
|||||
Catrin Board | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Jean Craig | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Christopher David Clarke | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Maureen Horsham | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Pauline Doyle | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Pauline Clifton | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
|
||||
Rev Ted Hurst | Ymddiriedolwr | 17 April 2018 |
|
|
||||
Robert Ernest Lane | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
||||
MICHAEL FITZSIMONS | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|
||||
JOHN BUGG | Ymddiriedolwr | 14 March 2012 |
|
|
||||
WILLIAM PATRICK WOOLLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.