ymddiriedolwyr RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 302846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Michael Wesson | Cadeirydd | 15 November 2018 |
|
|||||
Adam John Charles Sankey | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Carl Bjorkstrand | Ymddiriedolwr | 18 February 2022 |
|
|
||||
Sue Chalklin | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|
||||
Kathryn Sarah Plunkett | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
TRISTAN PRICE | Ymddiriedolwr | 11 November 2013 |
|
|
||||
MR NICK BURGESS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROBERT KYTE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR NICK COFFIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.