ymddiriedolwyr TYLER HILL MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 302872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Robert Smisson | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Jonathan Antony Cane | Ymddiriedolwr | 25 April 2024 |
|
|
||||
Elaine Cumming | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Christian Holness | Ymddiriedolwr | 08 September 2022 |
|
|
||||
Victoria Samantha Tovey | Ymddiriedolwr | 13 October 2020 |
|
|
||||
Paul David Huggins | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
NIKKI CAROLINE RAYNER | Ymddiriedolwr | 18 July 2013 |
|
|
||||
DIANA MARY SEEKINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNIFER SUSAN TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.