ymddiriedolwyr VILLAGE HALL UPCHURCH
Rhif yr elusen: 302873
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Stevens | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Carol Boakes | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
DAVID DORSETT | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Jack Leech | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Brynley Howells | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Brenda Groves | Ymddiriedolwr | 18 April 2023 |
|
|
||||
Deborah Martin | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Alison Lewin | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Sandra Tutt | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
David Geoffrey Steward | Ymddiriedolwr | 14 April 2020 |
|
|
||||
Ed Murphy | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.