Dogfen lywodraethu BARHAM PARK
Rhif yr elusen: 302931
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONVEYANCE DATED 22ND DECEMBER 1937 ASSENT DATED 1ST FEBRUARY 1938 AS AMENDED ON 24 JAN 2019 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 17 SEP 2019 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 19 OCT 2021
Gwrthrychau elusennol
PUBLIC RECREATION
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BOROUGH OF WEMBLEY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.