Hanes ariannol CORAM'S FIELDS AND THE HARMSWORTH MEMORIAL PLAYGROUND
Rhif yr elusen: 302963
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.74m | £2.01m | £1.71m | £2.16m | £1.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.90m | £2.06m | £1.79m | £2.12m | £1.99m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £74.05k | £72.11k | £122.14k | £132.17k | £134.54k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £246.81k | £235.77k | £432.06k | £345.55k | £145.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £426.90k | £690.04k | £1.16m | £1.12m | £842.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £707.28k | £688.06k | £199.72k | £571.27k | £617.78k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £604.16k | £622.34k | £341.66k | £469.21k | £462.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £407 | £5.25k | £661 | £250 | £4.73k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £39.08k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.83m | £1.99m | £1.72m | £2.05m | £1.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £75.89k | £72.71k | £65.23k | £73.10k | £80.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £50.05k | £44.37k | £44.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.