Dogfen lywodraethu CORAM'S FIELDS AND THE HARMSWORTH MEMORIAL PLAYGROUND
Rhif yr elusen: 302963
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 12/12/1935 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 10/04/1990 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 18/05/1995 AS AMENDED ON 31/05/2001 AS AMENDED BY ORDER DATED 16/06/2014 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13/11/2014 AS AMENDED BY DEED DATED 07 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
AN OPEN SPACE PRIMARILY IN CONNECTION WITH THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS UNDER THE AGE OF 18
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
ST PANCRAS BOROUGH COUNCIL AREA, HOLBORN BOROUGH COUNCIL AREA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.