Hanes ariannol HAWK CONSERVANCY TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1092349
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.03m | £1.89m | £1.63m | £1.98m | £2.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.79m | £1.86m | £1.51m | £1.74m | £2.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £112.35k | N/A | £62.62k | £86.43k | £97.04k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £540.56k | £450.18k | £309.87k | £437.28k | £448.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £571.15k | £557.53k | £337.85k | £548.51k | £680.78k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £891.44k | £858.84k | £402.58k | £935.28k | £1.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £25.35k | £27.54k | £18.45k | £17.81k | £26.97k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £559.62k | £36.92k | £100.45k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £180.00k | £90.78k | £730 | £23.43k | £10 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.11m | £1.17m | £1.07m | £1.08m | £1.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £678.34k | £692.49k | £440.73k | £658.63k | £820.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.69k | £5.37k | £5.92k | £0 | £7.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £9.23k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.