ymddiriedolwyr JAH-JIREH CHARITY HOMES
Rhif yr elusen: 1062023
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEFFREY STACEY | Cadeirydd | 03 December 2014 |
|
|
||||
Mark Donnelly | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
LEE CHADWICK | Ymddiriedolwr | 05 December 2018 |
|
|
||||
Graham Cockshott | Ymddiriedolwr | 12 August 2015 |
|
|
||||
Robin Telles | Ymddiriedolwr | 25 April 2015 |
|
|
||||
Charles Bland | Ymddiriedolwr | 25 April 2015 |
|
|
||||
PHIL CUTTING | Ymddiriedolwr | 28 September 2011 |
|
|
||||
Charles STRINGER FCA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUSSELL WHITCOMBE JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.