Hanes ariannol ST CLEMENT'S TRUST FUND
Rhif yr elusen: 303128
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.75k | £3.75k | £1.95k | £1.50k | £1.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.68k | £3.70k | £1.90k | £1.57k | £1.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.