ymddiriedolwyr KINGSTON AND DISTRICT UNIT 203 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 303130
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROWAN COLE | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Keith Lemon | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||||
Karin Rattray | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||||
James Duffy | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|
||||||
Peter Reginald Mould | Ymddiriedolwr | 28 August 2017 |
|
|
||||||
MR TIM HOPE-WYNNE | Ymddiriedolwr | 31 October 2016 |
|
|
||||||
LEONARD EDWARD BENTALL FCA DL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ALAN SKINNER FCA | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
DAVID BROCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MR TONY ANSTEE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.