ymddiriedolwyr ROUNDSWELL COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1063837
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DAVID EADIE | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Neil Marsden | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Val Howell | Ymddiriedolwr | 23 August 2018 |
|
|
||||
Pam Harman | Ymddiriedolwr | 21 August 2018 |
|
|
||||
Patricia Fleetwood | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
Susan Bater | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
Pam Truluck | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
Jack Bater | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
Ronald Howell | Ymddiriedolwr | 20 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.