Dogfen lywodraethu TWICKENHAM BRUNSWICK CLUB FOR YOUNG PEOPLE
Rhif yr elusen: 303196
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION DATED 13TH JUNE 1949 AS AMENDED 16TH OCTOBER 1962, 1ST FEBRUARY 1996, 29TH SEPTEMBER 2000, 2 JULY 2005 AND 7 JULY 2007.
Gwrthrychau elusennol
TO HELP AND EDUCATE BOYS AND YOUNG MEN AND GIRLS AND YOUNG WOMEN RESIDENT IN THE LONDON BOROUGH OF RICHMOND-UPON-THAMES SO TO DEVELOP THEIR PHYSICAL, MENTAL, SPIRITUAL AND SOCIAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS RESPONSIBLE INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY. TWICKENHAM BRUNSWICK MANAGEMENT COMMITTEE WILL SUPPORT YOUNG PERSONS AND WORK TO FURTHER THEIR INVOLVEMENT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
TWICKENHAM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.