ymddiriedolwyr LEJEUNE CLINIC FOR CHILDREN WITH DOWN SYNDROME
Rhif yr elusen: 1063847
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernadette Siobhan Sheahan | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Colette Louise Lloyd | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
Dr Maria Felicity Finnis Chataway | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||
Dr John Loftus | Ymddiriedolwr | 24 June 2016 |
|
|
||||
Marie-Louise Van Spyk | Ymddiriedolwr | 03 October 2015 |
|
|
||||
Peter Benedict Santamaria | Ymddiriedolwr | 06 June 2013 |
|
|
||||
OLIVER THOMAS BURROWS | Ymddiriedolwr | 12 November 2011 |
|
|
||||
Rev MICHAEL JARMULOWICZ | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LYNETTE BURROWS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.