Hanes ariannol IEUENCTYD TYSUL YOUTH
Rhif yr elusen: 1069259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (49 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.48k | £41.37k | £25.42k | £59.76k | £48.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.29k | £28.87k | £24.71k | £38.09k | £29.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £800 | £800 | £800 | £800 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.