ymddiriedolwyr 1ST CHERITON SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303384
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTHEW TIMOTHY DICKENSON | Cadeirydd | 16 November 2016 |
|
|
||||
Jason Stokes | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Luke Dartnall | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Gary Green | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Nareece Dearsley | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Mary Knockton | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Debbie Smith | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Maria Jacqualine Doughty | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Jennifer Newman | Ymddiriedolwr | 15 May 2021 |
|
|
||||
John Quinn | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
||||
Tara Andrews | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
||||
Daniel Ross Paul White | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
||||
Manya Hazell | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
||||
DAPHNE ALICE PASCOE | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
JONATHAN CHARLES ROBINSON | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
BENJAMIN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 09 May 2015 |
|
|
||||
SUZANNE COWDROY | Ymddiriedolwr | 09 May 2015 |
|
|
||||
WILLIAM JOHN TERRIS | Ymddiriedolwr | 20 January 2013 |
|
|
||||
JACQUELINE SHEILA WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TERESA JANE TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL JOHN WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.