ymddiriedolwyr SOUTHMEAD DEVELOPMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1061468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEVIN DENIS SWEENEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Cllr Karen Paula Self | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Deana Alexandra Perry | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
John Leslie Fowles | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Linda Moore-Kibbey | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Paul Ville | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Kye Dudd | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
David Vivian Roderick | Ymddiriedolwr | 08 June 2016 |
|
|
||||
Jillian Hoggans | Ymddiriedolwr | 26 April 2016 |
|
|
||||
John Woolcock | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|
||||
PETER MANSFIELD | Ymddiriedolwr | 08 November 2012 |
|
|
||||
TRENNA JOANNE BLUNDELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.