Hanes ariannol THE WYE AND USK FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1080319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (91 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.35m | £1.34m | £1.46m | £1.76m | £2.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.23m | £1.22m | £1.37m | £1.66m | £1.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £114.50k | £130.71k | £221.11k | £242.55k | £393.42k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £290.45k | £622.18k | £713.56k | £449.99k | £333.38k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £136.24k | £129.73k | £169.40k | £262.42k | £182.71k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £210 | £1.49k | £393 | £393 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.21m | £1.21m | £1.29m | £1.52m | £1.83m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £20.10k | £15.97k | £18.80k | £22.58k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.81k | £4.80k | £3.95k | £4.67k | £5.46k | |
|
Incwm - Arall | £374 | £779 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £12.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.20m | £1.22m | £1.35m | £1.61m | £1.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.86k | £1.83k | £23.11k | £42.14k | £42.59k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.50k | £11.86k | £7.00k | £7.00k | £7.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £117.97k | £139.82k | £24.25k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £1.40k | £1.51k | £1.88k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £28.61k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.