ymddiriedolwyr FRIENDS OF MOUNTJOY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1061860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILLIAN ALISON ACTON | Cadeirydd | 25 April 2019 |
|
|
||||
Natalie Marsh | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|||||
Gareth Burton | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Linda Larcombe | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Claire Wooton | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
NICOLA SETCHELL | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
BEV BUTCHER | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
SAMUEL PITCHER | Ymddiriedolwr | 25 April 2019 |
|
|
||||
Emma Paget | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
DAVINA PENNELS | Ymddiriedolwr | 22 January 2015 |
|
|||||
TRACEY PAGE | Ymddiriedolwr | 22 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.