ymddiriedolwyr INVOLVE COMMUNITY SERVICES
Rhif yr elusen: 1061373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Richard James Harrison | Cadeirydd | 04 December 2015 |
|
|
||||
Rajdip Marok-Dhanju | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Keith Smith | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
James Meyjes | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Siobhan Goodchild | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Renze Kramer | Ymddiriedolwr | 02 October 2019 |
|
|
||||
Roumiana Radountcheva | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
Malcolm Dudson | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.