Hanes ariannol THE SHARK TRUST
Rhif yr elusen: 1064185
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £385.59k | £592.76k | £470.26k | £405.70k | £670.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £396.87k | £412.18k | £362.61k | £411.50k | £745.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.40k | N/A | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £163.10k | N/A | N/A | £318.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £10.72k | N/A | N/A | £28.38k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £81.78k | N/A | N/A | £320.29k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £568 | N/A | N/A | £3.17k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £336.59k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £396.46k | N/A | N/A | £705.74k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £15.72k | N/A | N/A | £40.17k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | £48.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | £19.87k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.