Hanes ariannol CYMDEITHAS GWASANAETHAU GWIRFODDOL SIR GAR / CARMARTHENSHIRE ASSOCIATION OF VOLUNTARY SERVICES
Rhif yr elusen: 1062144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £323.17k | £359.08k | £814.31k | £578.47k | £586.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £351.32k | £387.29k | £610.39k | £652.59k | £595.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £25.11k | N/A | N/A | £25.11k | £25.11k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.20k | £65.26k | £471.21k | £377.88k | £371.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £1.56k | £1.84k | £67 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £4.83k | £2.53k | £5.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £768.24k | £545.48k | £553.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £39.61k | £28.63k | £26.63k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £75 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £525.37k | £560.31k | £532.97k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £55.02k | £56.29k | £35.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £7.30k | £7.20k | £9.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £93.28k | £159.71k | £171.72k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £30.00k | £36.00k | £27.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.