ymddiriedolwyr Forces Employment Charity
Rhif yr elusen: 1061212
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Farrell MBE | Cadeirydd | 03 May 2022 |
|
|
||||
Peter Connolly | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Ryan Daniel Sinclair | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
SURGEON REAR ADMIRAL CALUM JAMES GIBB McARTHUR | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Ramnik Saund | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|||||
Diana Margaret Stephenson | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Air Commodore Malcolm White OBE | Ymddiriedolwr | 26 February 2021 |
|
|
||||
Ian Webber | Ymddiriedolwr | 11 August 2020 |
|
|
||||
Susan Johnson OBE | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Ian Rand | Ymddiriedolwr | 14 August 2018 |
|
|
||||
Lt Col Retd. Robert McPherson MBE DL | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.