ymddiriedolwyr SUTTON DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 303841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian James Bowdler | Cadeirydd | 01 October 2023 |
|
|
||||
Janet Cantrill | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Susan Mary Jones | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|
||||
Gavin Roger Walter Merivale | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|||||
Katie Suzanne Hollis FCG | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|||||
Lisa Dee Watson | Ymddiriedolwr | 15 July 2023 |
|
|
||||
Paul Robert Littlechild | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Michael O'Donnell | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.