ymddiriedolwyr FILBY PLAYING FIELD
Rhif yr elusen: 303949
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN DAVID THOMPSON | Cadeirydd |
|
||||||
DEBORAH LOIS MOORE | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
AMY ROWNTREE | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
LUCINDA JAYNE CHAPMAN | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
EDWARD MICHAEL FRANKLIN | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
||||
JEAN BARBARA FRANKLIN | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
||||
RICHARD LEONARD MORRIS | Ymddiriedolwr | 22 March 2016 |
|
|
||||
PETER MICHAEL SESSIONS | Ymddiriedolwr | 22 March 2016 |
|
|
||||
PHRANCESCA HARRISON | Ymddiriedolwr | 22 March 2016 |
|
|
||||
JOY DENISE BALDRY | Ymddiriedolwr | 03 May 2013 |
|
|
||||
DEREK ALAN NICKER | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|||||
PERCY FREDERICK HUDSON | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|||||
DAVID JAMES HARROD | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|
||||
STEPHEN PAUL ELDERKIN | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|
||||
SANDRA WEBB | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|
||||
ROSS STANTON | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|
||||
JOHN GEORGE BALDRY | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|
||||
JEANETTE THOMPSON | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|
||||
MERVYN DOUGLAS GIBSON | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|
||||
JOHN GAZE | Ymddiriedolwr | 24 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.