ymddiriedolwyr THE MEMORIAL HALL (1914-18) (1939-45) GREAT RYBURGH
Rhif yr elusen: 303960
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Colman | Cadeirydd | 09 May 2024 |
|
|
||||
Ash Harland | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Alexandra Helen Abery | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Samantha Swain | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Tina Seaman | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
||||
Sharon Moore | Ymddiriedolwr | 03 May 2018 |
|
|
||||
BARLEY WILSON | Ymddiriedolwr | 08 May 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.