ymddiriedolwyr HADDISCOE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 303965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penelope Ells | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Sharon Howell | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Lee Howell | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Nigel Smith | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Larinda Smith | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
Kieran Anthony Francis Lewis | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
Malcolm Victor Moore | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
Julie Dawn Cornwell | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
Michael John Brett | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
SHERYL ANN SOANES | Ymddiriedolwr | 17 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.