ymddiriedolwyr VILLAGE HALL AND PLAYING FIELDS
Rhif yr elusen: 304005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (112 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Pinning | Cadeirydd | 19 April 2018 |
|
|
||||
Jacque Wright | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Barry Whitehouse | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Lindsay Grist | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Kim Brett | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
||||
James Keeble | Ymddiriedolwr | 20 April 2020 |
|
|
||||
Derek Oakes | Ymddiriedolwr | 09 April 2018 |
|
|
||||
Mark Sutton | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|
||||
Jacqui Doran | Ymddiriedolwr | 10 April 2014 |
|
|
||||
Richard Floate | Ymddiriedolwr | 10 April 2014 |
|
|
||||
PAUL EDWARD SMITH | Ymddiriedolwr | 17 January 2013 |
|
|
||||
MRS MAGGIE SMITH | Ymddiriedolwr | 17 January 2013 |
|
|
||||
PETER WALL | Ymddiriedolwr | 17 January 2013 |
|
|||||
ANNE MOFFAT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DR BRUCE MOFFAT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LUDHAM PARISH COUNCIL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CAROL ANNE WILLOUGHBY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
IAIN TURNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS WINNIE BAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.